We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.
Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.
48 _LE COURRIER CINÉMATOGRAHIQUE 3
==
Le Succès du Camelot de Paris va grandissant Le retenir d'avance aux ÉTABLISSEMENTS L. AUBERT
Petites Nouvelles et Publications légales
Constitution de Société
Société anonyme d'exploitation cinématographique. — Législation française. — Siège social : Lille, 37, rue divisé en 2.000 actions de 10 francs chacune, émises en numéraire, dont un quart en souscrivant. Bilan : il n’en a pas encore été établi. Apports de MM. Victor Galliaerde, à Lille, square Dutilleul, et Léon Comy, 24, rue Solférino, à Lille. Etudes, projets et démarches, options, négociations, etc. En représentation, il leur est attribué 2.000 parts de fondateur. — Bénéfices : 5 0/0 pour la réserve légale, La somme nécessaire pour payer aux actions un intérêt cumulatif et récupérable de 5 0/0, le surplus : 50 0/0 aux actions, 50 0/0 aux parts de fondateur. — Assemblées générales: convocations faites par un avis inséré vingt jours avant la réunion dans un journal de Lille.
Les fondateurs susnommés, V. GALLIAERDE et L. Comy.
D'un acte sous signatures privées, en date du 16 mai 1914, déposé au greffe de la Justice de paix du 9° arrondissement de Paris, et au greffe du Tribunal de Commerce de la Seine, le 22 mai 1914, il appert qu’il
.a été constitué à cette date une société en commandite simple, dont le seul commandité et gérant est M. Louis Brugère, demeurant à Paris, boulevard Poissonnière, 10; l’objet est l'exploitation du journal l'ECHO du FILM ; le nom social : Louis Brugère ; le siège social est à Paris, boulevard Poissonnière, 10, dans les locaux actuels du journal l’'Echo du Film ; La Société est au capital de 15.000 francs composé : 1° de l’apport par M. Brugère du journal l’'Echo du Film et des contrats de publicité y attachés, estimés 5.000 francs ; 2° D’une somme de 10.000 francs, montant de la commandite, laquelle se compose en partie d’une créance du commanditaire contre M. Brugère, s'élevait à 7.371 fr. 75 et pour le surplus, soit 2.628 fr. 25 de versements en
. francs qui sont compris dans les frais généraux. . droit à 35 0/0 des bénéfices, le surplus des bénéfices
espèces ou de fournitures pour l’impression du journal jusqu’à due concurrence ; durée de la société : dix ans à dater du 16 mai 1914. RP M. Brugère a droit, en dehors de toute participation aux bénéfices, à des appointements mensuels de gs
étant réservé au commanditaire. Il ne pourra en aucun cas être distribué de bénéfices entre les associés avant la constitution d’un fonds de réserve, de 10.000 franc ou, en cas où ce fonds de réserve aurait été entamé,
: avant sa. reconstitution jusqu’à concurrence de pareille
somme. Les parts de bénéfice revenant au commandi
. taire seront employées jusqu’à due concurrence au
complément de sa mise de fonds. Pour extrait Louis BRUGÈRE et Cie.
Par acte sous signatures privées fait quadruple à Paris, le 25 avril 1914.
« Enregistré à Paris, le 22 mai 1914, n° 860, au droit « de 123 fr. 75. »
M. Lucien Henrion, 5, rue de Provence, à Paris, 1€ gociant. :
M. Louis Beaufrère, publiciste, 11, rue Saint-Augustin» Asnières. ;
Ont formé entre eux une Société en nom collectif ayant pour objet la vente, location, édition de films cinématographiques, sous le nom de « Succès » Film Société internationale cinématographique. »
La raison et la signature sociales sont :
HENRION et Cie
La signature sociale appartiendra à chacun des 4° sociés seulement en ce qui concerne les besoins de l’entreprise. É
La durée de la Société est fixée à dix années, du 29 avril 1914 au 25 avril 1924.
Le siège social est à Paris, 5, rue de Provence.
Le fonds social est de quarante-huit mille francs.
« Copies dudit-acte ont été déposées conformément « à la loi, au greffe du Tribunal de Commerce de ! « Seine le 23 mai 1914 et au greffe de la Justice de pas « du 9° arrondissement de Paris, le 23 mai 1914. » Pour extrait :
HENRION et Cie.
Directeurs de Cinémas !
La pilule est amère, ne l'avalez pas.